JOSEPHINE BAKER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the education and training of members of the public in singing and in the study of vocal music and by helping talented singers in the early years of their singing careers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarah Jane Tenant-Flowers | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||||||
JONATHAN WILLCOCKS MA, HONRAM | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|||||||||
RICHARD KEITH PEARCE | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||||||
ROBERT CHARLES PORTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
David John Munro | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANTHONY HASLAM RAMSDEN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £468.90k | £40.91k | £9 | £337 | £1.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.41k | £5.69k | £4.80k | £17.31k | £15.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Awst 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28 JUNE 2000
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF VOCAL MUSIC AND IN PARTICULAR, BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY PROMOTING THE EDUCATION AND TRAINING OF MEMBERS OF THE PUBLIC IN SINGING AND IN THE STUDY OF VOCAL MUSIC AND BY HELPING TALENTED SINGERS IN THE EARLY YEARS OF THEIR SINGING CAREERS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grange Cottage
Frensham Road
Frensham
Farnham
GU10 3DS
- Ffôn:
- 01252792485
- E-bost:
- munrodj@aol.com
- Gwefan:
-
Https://www.josephinebakertrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window