Hanes ariannol SEER MINISTRIES (SCRIPTURES FOR EASTERN EUROPE AND ROMANIA)

Rhif yr elusen: 1085582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.31k £4.48k £5.54k £4.12k £5.14k
Cyfanswm gwariant £2.51k £4.73k £5.61k £2.62k £6.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A