WIRRAL CHRISTIAN CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advice and support for vunerable people within the community, sports and recreational activities for young people, providing a place of worship for the local community. Operating a feeding initiative for disadvantaged people including the homeless. Offering job search support and appropriate advocacy. Demonstrating practically and presenting effectivly the love of God.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Wirral
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- NEW FERRY CHRISTIAN CENTRE (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gregory James Epton | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||||
Rev PAUL ANTHONY EPTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
EVELYN JANE EPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
NICK WEYMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 15 Ionawr 2025 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 04 Chwefror 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 JANUARY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 JUNE 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION, TO ADVANCE EDUCATION, TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AND THE DISTRESS ARISING THEREFROM, AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR PEOPLE FOR WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, IN THE INTERESTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PEOPLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gateway Church Wirral
Woodchurch Road
BIRKENHEAD
Merseyside
CH41 2UF
- Ffôn:
- 07867988230
- E-bost:
- greg.epton@gatewaywirral.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window