SPAN ARTS LTD

Rhif yr elusen: 1088723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Co-Created social change and empowerment through the arts. SPAN Arts harness the power of the arts as a vehicle for social change. We work to challenge inequality, champion diverse voices, and build connections in our evolving community. We work hand in hand with artists and our community to co-create, co-commission, and co-design solutions to the social challenges we face.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £246,745
Cyfanswm gwariant: £226,562

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ceredigion
  • Sir Benfro
  • Sir Gaerfyrddin

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169337 THEATRE VERSUS OPPRESSION
  • 03 Hydref 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SPAN (PEMBROKESHIRE) LTD (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sue Lewis Cadeirydd 27 November 2019
CARDIGAN HOSPITAL AND COMMUNITY LEAGUE OF FRIENDS
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE ABERPORTH CENTRE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Derbyniwyd: Ar amser
ABERPORTH VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Omar Al-Kamil Ymddiriedolwr 24 July 2024
Dim ar gofnod
Ruth Margaret Cottam Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Rhidian Evans Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Jonathan Chitty Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Carys Mol Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Dea Neile-Hopton Ymddiriedolwr 25 January 2023
Dim ar gofnod
CATHERINE DENISE DAVIES Ymddiriedolwr 29 October 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £207.84k £147.25k £234.45k £143.54k £246.75k
Cyfanswm gwariant £203.91k £130.37k £143.49k £207.31k £226.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £48.82k £16.48k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £43.03k £40.24k N/A £73.14k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 25 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 25 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 08 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SPAN ARTS LTD
THE TOWN MOOR
MOORFIELD ROAD
NARBERTH
SA67 7AG
Ffôn:
01834 869323