ADVANCE ADVOCACY AND NON-VIOLENCE COMMUNITY EDUCATION

Rhif yr elusen: 1086873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing advocacy and support in the community for women and children experiencing domestic abuse and sexual violence, and women who are involved in the criminal justice system and offending.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ADVANCE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christine Maria Amalie LOSECAAT VAN NOUHUYS Cadeirydd 10 December 2013
THE MAYHEW HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Deborrah Anne Parkin Ymddiriedolwr 26 March 2024
Dim ar gofnod
Geraldine Marion Berg Ymddiriedolwr 26 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Michael Shortt Ymddiriedolwr 26 March 2024
Dim ar gofnod
Tracey King Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
Meeta Luthra Ymddiriedolwr 01 June 2023
THE SINGLE HOMELESS PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Elizabeth Soulsby Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Anita Hamilton Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Ludovico Giannotti Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Abundance Temile Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Dr Susan Edwards Ymddiriedolwr 07 March 2023
ARTIFICATION
Derbyniwyd: Ar amser
Elly Crawford Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Charmian Sedman Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Karthik Mahadevan Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Kate Parsley Ymddiriedolwr 26 March 2019
Dim ar gofnod
Christine Mullin Ymddiriedolwr 11 January 2016
Dim ar gofnod
Emily Midwood Ymddiriedolwr 11 May 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.20m £4.38m £6.53m £7.72m £8.23m
Cyfanswm gwariant £4.16m £4.37m £6.25m £7.62m £8.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.40m £3.12m £5.36m N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £822.31k £7.56m £7.79m
Incwm o roddion a chymynroddion £8.80k £28.18k £20.28k £14.39k £8.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.19m £4.35m £6.51m £7.70m £8.21m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £911 £283 £535 £5.06k £14.99k
Incwm - Arall £0 £2.15k £0 £131 £250
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.09m £4.27m £6.01m £7.42m £7.98m
Gwariant - Ar godi arian £67.36k £104.62k £236.15k £198.47k £334.19k
Gwariant - Llywodraethu £17.37k £10.02k £83.59k £57.57k £49.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £69.90k £42.97k £16.97k £68.07k £120.00k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.30m £1.26m £2.02m £2.27m £2.37m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £605.15k £528.36k £975.50k £1.17m £1.40m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 23 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 23 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Advance c/o
Knox Cropper LLP
65-68 Leadenhall Street
London
Ffôn:
02039533111