Hanes ariannol PUDDLEDUCKS NURSERY & PRE-SCHOOL (PEWSEY)

Rhif yr elusen: 1088302
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £35.07k £70.99k £71.67k £144.47k £181.07k
Cyfanswm gwariant £40.65k £66.44k £53.26k £139.80k £161.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A