THE FRIENDS OF CHRIST CHURCH SWINDON

Rhif yr elusen: 1088767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supporting the work of Christ Church with St. Mary's, Swindon by financing the maintenance of the church, its associated buildings and the churchyard in the immediate vicinity of the church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £7,964
Cyfanswm gwariant: £2,445

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swindon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Hydref 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE FRIENDS OF CHRIST CHURCH SWIND (Enw gwaith)
  • THE FRIENDS OF CHRIST CHURCH SWINDON SKYLINE APPEAL (Enw gwaith)
  • THE SKYLINE APPEAL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Andrew Smith Cadeirydd 08 March 2023
Dim ar gofnod
Sheila Wright Ymddiriedolwr 28 April 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ST MARY'S SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Giles Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Lyn Eggers Ymddiriedolwr 17 May 2023
CHRIST CHURCH BURIAL GROUND, SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE MARY SENIOR Ymddiriedolwr 20 April 2022
Dim ar gofnod
Daniel Pitt Ymddiriedolwr 15 April 2020
Dim ar gofnod
Stephen Austin Ymddiriedolwr 22 June 2019
Dim ar gofnod
Janet French Miss Ymddiriedolwr 24 June 2018
CHRIST CHURCH BURIAL GROUND, SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
Juliya Kablak Ymddiriedolwr 01 May 2004
Dim ar gofnod
Rev SIMON STEVENETTE Ymddiriedolwr
UNITED CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 108 diwrnod
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WITH ST MARY'S SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLINE MARGARET PITT MA, MSc Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.25k £3.86k £2.28k £3.32k £7.96k
Cyfanswm gwariant £3.53k £3.92k £3.08k £2.36k £2.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O PARISH OFFICE
Community Centre at Christ Church
Cricklade Street
SWINDON
SN1 3HB
Ffôn:
07999803730