CHICHESTER FESTIVAL THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
With its two auditoria, together offering some 1,600 seats, Chichester Festival Theatre is the major publicly funded theatre resource in the South East of England. It aims to balance a repertory of diverse and challenging productions and a socially inclusive educational policy with high attendances from a wide geographic and demographic spread.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£17,473,688
Roddion a chymynroddion | £1.53m | |
Weithgareddau elusennol | £11.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.61m | |
Buddsoddiadau | £220.30k | |
Arall | £1.96m |
Cyfanswm gwariant:
£17,642,185
Codi arian | £459.47k | |
Weithgareddau elusennol | £14.93m | |
Arall | £2.25m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,959,734 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.71m | |
Gwariant elusennol | £14.93m |
Pobl

173 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 11 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156174 SUSSEX ARTS ACADEMY
- 24 Medi 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL ADLEMAN | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|||||||
Natasha Gladman | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||||
Patrick George Dillon | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||||
Jessica Sian Louise Brown-Fuller | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||||
Jean Vianney Cordeiro | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||||
Hugh William Tyler Summers | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||||
CAROLINE DENISE NEWLING | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
MARK FOSTER | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|||||||
Nitin Pasricha | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|||||||
Victoria Illingworth | Ymddiriedolwr | 13 December 2019 |
|
|
||||||
Philip Anthony Shepherd | Ymddiriedolwr | 13 December 2019 |
|
|
||||||
Stephanie Street | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||||
RADM RICHARD JOHN LIPPIETT | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.85m | £5.64m | £11.16m | £17.22m | £17.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.57m | £5.78m | £12.27m | £17.66m | £17.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.93m | £1.96m | £3.29m | £1.96m | £1.96m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.70m | £1.93m | £1.11m | £1.23m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.27m | £62.83k | £2.35m | £2.59m | £2.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.88m | £566.83k | £4.28m | £11.34m | £11.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £71.13k | £45.40k | £28.69k | £92.39k | £220.30k | |
|
Incwm - Arall | £1.93m | £3.04m | £3.39m | £1.96m | £1.96m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.14k | £273.70k | £140.19k | £129.07k | £17.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.21m | £5.15m | £10.39m | £15.02m | £14.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £379.91k | £373.87k | £311.41k | £375.55k | £459.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £118.61k | £24.84k | £104.34k | £106.13k | £96.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.98m | £262.45k | £1.58m | £2.27m | £2.25m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £19.63m | £18.73m | £17.76m | £16.92m | £16.06m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £9.46m | £8.57m | £10.07m | £10.29m | £11.83m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.11m | £3.47m | £5.10m | £4.93m | £5.78m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 2ND OF MAY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31ST OF AUGUST 2001 AND 19 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE:- TO ENCOURAGE THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF AESTHETIC EDUCATION AND THE CULTIVATION AND IMPROVEMENT OF PUBLIC TASTE IN DRAMA, OPERA, MUSIC, PAINTING AND THE OTHER ARTS BY PROVIDING, PRESENTING, PRODUCING, ORGANISING, MANAGING AND CONDUCTING PERFORMANCES OF PLAYS, OPERA, BALLET, FILMS, CONCERTS, CLASSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER SIMILAR EVENTS OF CULTURAL VALUE TO THE COMMUNITY. THIS SHALL BE THE MAIN OBJECT OF THE COMPANY.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE CHICHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chichester Festival Theatre
Oaklands Park
Chichester
PO19 6AP
- Ffôn:
- 01243784437
- E-bost:
- marketing@cft.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window