CO-OPERATIVE COMMUNITY INVESTMENT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support, through donations from co-operative organisations, members, customers and employees, projects that contribute to relief of poverty, advancement of education or other such charitable purposes and which will benefit communities in which the businesses of Co-operative Group Ltd operate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£5,681,201
Roddion a chymynroddion | £5.37m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £313.02k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,824,481
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £8.82m | |
Arall | £0 |
£2,537,213 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £8.82m |
Pobl

17 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Mai 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080834 THE CO-OPERATIVE CHARITABLE FOUNDATION
- 18 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- COMMUNITY DIVIDEND (Enw gwaith)
- CO-OP FOUNDATION (Enw gwaith)
- THE CO-OPERATIVE FOUNDATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Marvel | Ymddiriedolwr | 21 February 2025 |
|
|||||
Zoe Selby | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Jane Waters | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Mahalia Flasz | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Hope Levy-Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Ewansiha George Edenene Imafidon | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Sharon Ann Jones | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.34m | £3.39m | £4.54m | £3.78m | £5.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02m | £3.93m | £3.12m | £5.31m | £8.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.51m | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.97m | £3.09m | £4.38m | £3.62m | £5.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £374.61k | £308.74k | £160.40k | £162.55k | £313.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.02m | £3.92m | £3.09m | £5.31m | £8.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £218 | £15.47k | £35.17k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.05m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £921.81k | £0 | £24.45m | £20.05m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £20.17m | £20.34m | £0 | £0 | £21.83m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.78m | £19.90m | £4.97m | £4.31m | £5.61m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £143.83k | £15.76m | £500.19k | £1.32m | £5.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/11/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT, THROUGH DONATIONS FROM CO-OPERATIVE ORGANISATIONS, MEMBERS, CUSTOMERS, PROJECTS THAT CONTRIBUTE TO THE RELIEF OF POVERTY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF OTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES WHICH WILL BENEFIT BENEFIT THE COMMUNITIES IN WHICH BUSINESSES OF CO-OPERATIVE GROUP (CWS) LIMITED OPERATE THROUGHOUT THE AREA OF BENEFIT ESPECIALLY WHERE THE PROJECTS ARE SELF-HELP AND TO SUPPORT PROJECTS OR INITIATIVES THAT PROMOTE CHARITABLE PURPOSES WITHIN COMMUNITIES AND SELF-HELP ORGANISATIONS WHETHER WITHIN THE UK AND THE ISLE OF MAN. IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE BY: (1) THE MAKING OF GRANTS TO ORGANISATIONS OF A VOLUNTARY, SELF-HELP OR NOT FOR PROFIT NATURE WORKING IN THE COMMUNITY AND INVOLVED IN PROJECTS PROVIDING LONG TERM BENEFITS TO THEIR COMMUNITIES BY WAY OF PHYSICAL BENEFITS AVAILABLE TO THE PUBLIC OR TRAINING OR EDUCATION. (2) THE PROVISION OF ASSISTANCE TO SUCH ORGANISATIONS BY WAY OF ADVICE, TECHNICAL ASSISTANCE, SEMINARS, TRAINING COURSES AND OTHER SIMILAR EVENTS AIMED AT PROMOTING THE PRINCIPLES OF DEVELOPMENT THROUGH COMMUNITY SELF-RELIANCE AND CO-OPERATION. (3) THE PROVISION OF A CENTRAL FOCUS AND INFORMATION POINT FOR DEMONSTRATING THE BENEFIT OF COMMUNITY SELF RELIANCE AND CO-OPERATION. (4) UNDERTAKING, COMMISSIONING AND FUNDING RESEARCH, ENQUIRIES OR REPORTS IN COLLABORATION WITH THE CO-OPERATIVE MOVEMENT OR OTHERWISE.
Maes buddion
UK AND THE ISLE OF MAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9th Floor
1 Angel Square
Manchester
M60 0AG
- Ffôn:
- 01616921877
- E-bost:
- foundation@coop.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window