KENT SEARCH AND RESCUE (LOWLAND)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist in the relief of suffering and distress among persons endangered by accidents or natural hazards in the lowland areas of Kent, particularly by providing adequate arrangements for the secure and efficient search and rescue of any person or persons so endangered.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
103 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- KENT SEARCH AND RESCUE (Enw gwaith)
- EAST KENT SEARCH AND RESCUE (LOWLAND) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Spickett | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Matthew Deadman | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
David Paul | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Carl Hynes | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Heselwood | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Barry Doggett | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Brian Tinham | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||
Mark Rist | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Peter Ayling | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Martin Paul Kingman | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.51k | £116.32k | £103.43k | £80.23k | £76.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.11k | £98.71k | £83.02k | £87.59k | £90.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 27 JANUARY, 2002 AS AMENDED ON 16 FEBRUARY 2003. AS AMENDED ON 13/04/2015 AS AMENDED ON 29 JAN 2018 as amended on 29 Jan 2018 as amended on 27 Mar 2019 as amended on 25 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1. The charity?s objects (?the objects?) are to:- 3.1.1. protect and preserve life and good health by the provision of qualified volunteer Search and Rescue personnel, teams and equipment to assist organisations involved in the search and / or rescue of missing, vulnerable, in need and high risk persons in the county of Kent including neighbouring Emergency Services, Crown and other Lowland Rescue Units to assist them in search and rescue operations within their respective regions. ; 3.1.2. the provision of programs and material to help prevent the need for Search and Rescue activity by means of education of the general public.
Maes buddion
KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KENT SEARCH & RESCUE
c/o Kent Police Marine & Search Div
Coldharbour Outstation
London Road
AYLESFORD
ME20 7SL
- Ffôn:
- 01233800165
- E-bost:
- secretary@ksar.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window