THE PRIORY TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating a community centre including offering a wide range of educational courses and providing facilities to various user groups. Raising capital funds to continue with the restoration of the building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2017
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISHOP CHARLES IAN GRAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
IAIN ARCHIBALD BROWN | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|
||||
PAULINE JOY YEARDLEY | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|
||||
PATRICK JOSEPH VAUGHAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEOFFREY FAIRWEATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £640.63k | £691.92k | £456.91k | £376.10k | £212.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £571.36k | £442.99k | £368.68k | £344.03k | £310.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £420.52k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £84.53k | £238.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £556.10k | £453.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3 | £163 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £220.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.81k | £433.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.55k | £9.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 APRIL 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18 FEBRUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
(A) TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, PRESERVE, IMPROVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST. CATHERINES, LINCOLN ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS AND OTHER CHATTELS AND ITS CHURCHYARD (B)(1) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LINCOLN BY ASSOCIATING TOGETHER THE INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS TO ADVANCE EDUCATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE (2) TO ESTABLISH A COMMUNITY CENTRE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
REASBY MANOR
REASBY
LINCOLN
LN3 5BW
- Ffôn:
- 07920131513
- E-bost:
- info@priorylincoln.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window