CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Cancer Research UK is dedicated to saving lives through research. Our mission is to prevent, control and cure cancer through our ground-breaking research and in the last 40 years our work has helped double survival rates. But there is more work to be done. The only charity fighting over 200 types of cancer, we rely on every pound donated to help get us closer to beating cancer.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Medi 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CANCER RESEARCH UNITED KINGDOM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Dr Reinier Harm Medema Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
Mark Philip Evans Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Catherine Eve Smaje Ymddiriedolwr 30 October 2024
Dim ar gofnod
Professor Dame Nancy Jane Rothwell Ymddiriedolwr 17 October 2024
Dim ar gofnod
Lord Simon Stevens Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Rakshit Kapoor Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Hitesh Thakrar Ymddiriedolwr 01 March 2023
THE ROYAL NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALAN TURING INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Doreen Ann Cantrell FRS Ymddiriedolwr 04 October 2022
THE ROYAL SOCIETY OF LONDON FOR IMPROVING NATURAL KNOWLEDGE (COMMONLY KNOWN AS THE ROYAL SOCIETY)
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR GERARD IAN EVAN Ymddiriedolwr 04 October 2022
Dim ar gofnod
PROFESSOR PAMELA RENATE KEARNS PhD FRCPCH Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Dr Robert James Campbell Easton Ymddiriedolwr 02 December 2020
THE YOUNG VIC COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
JOANNE MARY SHAW Ymddiriedolwr 29 September 2020
IMPERIAL CANCER RESEARCH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR DAME MOIRA KATHERINE BRIGID WHYTE DBE Ymddiriedolwr 02 January 2020
MEDICAL RESEARCH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR NICHOLAS CLWYD JONES Ymddiriedolwr 02 January 2020
Dim ar gofnod
Peter Alan Chambre Ymddiriedolwr 13 July 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £656.11m £582.08m £668.37m £718.79m £684.21m
Cyfanswm gwariant £703.55m £570.56m £665.95m £640.85m £692.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £317.59k £164.40k £1.45m £2.70k £28.65k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £360.00k £15.74m £5.73m £3.91m £3.58m
Incwm o roddion a chymynroddion £423.34m £414.52m £426.74m £490.09m £463.54m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £107.95m £47.77m £111.49m £126.87m £134.23m
Incwm - Weithgareddau elusennol £117.86m £97.93m £107.63m £93.18m £75.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.07m £4.56m £5.10m £6.17m £8.27m
Incwm - Arall £887.00k £17.30m £17.41m £2.49m £2.46m
Incwm - Cymynroddion £184.44m £213.56m £206.00m £260.93m £230.63m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £510.60m £419.45m £470.84m £425.01m £431.90m
Gwariant - Ar godi arian £94.78m £68.62m £101.88m £108.83m £133.32m
Gwariant - Llywodraethu £1.63m £1.63m £1.97m £5.64m £7.22m
Gwariant - Sefydliad grantiau £336.40m £273.50m £360.37m £285.63m £293.03k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.47m £2.30m £2.15m £3.23m £1.91m
Gwariant - Arall £98.17m £82.49m £93.22m £107.00m £127.21m

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £45.77m £37.64m £38.11m £37.87m £40.63m
Buddsoddiadau tymor hir £454.96m £425.10m £487.44m £501.14m £496.83m
Cyfanswm asedau £307.60m £361.98m £326.29m £348.62m £355.21m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £117.04m £46.30m £122.35m £77.20m £75.05m
Cyfanswm rhwymedigaethau £626.81m £579.01m £596.25m £583.09m £565.33m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 03 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 04 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF MARGARET CORNELL PROVED P.P.R. 19TH JULY 1961 AS VARIED BY SCHEME OF THE 23RD JANUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF FELLOWSHIPS AND/OR STUDENTSHIPS TO BE HELD BY QUALIFIED MEN OR WOMEN WITH SUCH QUALIFICATIONS AND UPON SUCH TERMS AS TO SELECTION VALUE OF AWARD AND PERIOD OF TENURE AS THE CAMPAIGN SHALL PRESCRIBE
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 12 Medi 1967 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cancer Research UK
2 Redman Place
LONDON
E20 1JQ
Ffôn:
020 7242 0200