Hanes ariannol IOL EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1090263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.08m £1.15m £642.54k £455.20k £593.92k
Cyfanswm gwariant £1.33m £1.15m £1.02m £425.78k £575.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £590.36k £348.35k £156.20k £21.74k £45.58k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £86.00k £13.76k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £51.19k £52.72k £0 N/A £73.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £952.79k £1.08m £642.49k N/A £392.91k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £674 £24 £52 N/A £610
Incwm - Arall £76.00k £13.76k £0 N/A £127.22k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £759.49k £696.77k £540.43k N/A £575.20k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £5.16k £5.76k N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £572.02k £449.96k £479.10k N/A £0