HORBURY CHURCHES TOGETHER

Rhif yr elusen: 1092641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support of religious activities and youth work, in particular the Horbury Breakthru Youth Project, which is open to all young people in Horbury and District and the catchment area of Horbury Academy ( including Lupset) aged between 11 and 21 years of age.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £139,830
Cyfanswm gwariant: £136,999

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Wakefield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DANIEL OWEN HEATON Ymddiriedolwr 06 March 2024
Dim ar gofnod
Rev ANDREW ATKINS Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
Rev JACOB KAIGA Ymddiriedolwr 27 September 2023
AIRE AND CALDER METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Jane Harrison Ymddiriedolwr 23 November 2022
Dim ar gofnod
Heather Turner Ymddiriedolwr 05 March 2018
THE METHODIST CHURCH YORKSHIRE WEST DISTRICT
Derbyniwyd: 103 diwrnod yn hwyr
AIRE AND CALDER METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Christopher Johnson Ymddiriedolwr 03 April 2017
ST LEONARDS HOSPITAL (OTHERWISE WORMALD'S ALMSHOUSES)
Derbyniwyd: Ar amser
INCORPORATED TRUSTEES OF THE NUMBER 1 TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HARRY WALTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.60k £93.38k £124.71k £80.10k £139.83k
Cyfanswm gwariant £90.46k £102.70k £118.22k £87.85k £137.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £7.57k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.51k £57.42k £61.63k £42.37k £18.07k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 21 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 21 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Horbury Churches Together
Methodist Church Hall
High Street
Horbury
WAKEFIELD
WF4 5LE
Ffôn:
01924275859