ENSEMBLE CYMRU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ensemble Cymru is a professional orchestral ensemble which brings chamber music informed by Welsh culture, history and heritage to communities and schools across Wales including areas facing socio-economic deprivation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,900 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 29 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129148 THE PATSY WOOD TRUST
- 30 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA JANE PEMBERTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alun Rhys Prytherch | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Samantha Jayne Butler | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Philip Roger Brooks | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
ADRIAN BARSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.96k | £103.15k | £98.71k | £71.47k | £71.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.86k | £76.45k | £105.00k | £90.26k | £68.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.60k | £4.91k | £1.90k | £1.90k | £1.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 SEPTEMBER 2001. as amended on 20 May 2019
Gwrthrychau elusennol
ADDYSGU'R CYHOEDD, YN BENNAF OND NID YN UNIG YNG NGHYMRU, I WERTHFAWROGI MWYNHAU A DEALL CELFYDDYD A GWYDDOR CERDDORIAETH A'R CELFYDDYDAU PERFFORMIO. THE EDUCATION OF THE PUBLIC, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN WALES, IN THE APPRECIATION ENJOYMENT AND UNDERSTANDING OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC AND THE PERFORMING ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ystafell 346
Prif Adeilad y Brifysgol
Ffordd y Coleg
BANGOR
- Ffôn:
- 01248568888
- E-bost:
- post@ensemble.cymru
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window