THOMAS WIEDEMANN MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants from the Fund are available to assist with the costs of visits to universities, libraries, or museums in the UK, related to actual or planned research activities. Any student taking a taught or research postgraduate course related to the ancient Greek or Roman world at any university in the UK is eligible to apply. Travel, accommodation and subsistence costs are eligible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR STEPHEN JOHN HODKINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Catharine Harmon Edwards | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Professor Esther Lucie Elisabeth Eidinow | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Professor JONATHAN RALPH WARBURG PRAG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR ALAN HERBERT SOMMERSTEIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50k | £0 | £0 | £7 | £259 | |
|
Cyfanswm gwariant | £770 | £75 | £241 | £161 | £1.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Ebrill 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 03 Mai 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 28 Ebrill 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 07/02/2002 AS AMENDED ON 02/07/2012
Gwrthrychau elusennol
I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF POSTGRADUATE STUDENTS REGISTERED AT UNIVERSITIES WITHIN THE UNITED KINGDOM IN THE STUDY OF AND RESEARCH INTO THE ANCIENT WORLD BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ASSISTING SUCH STUDENTS WITH THE COST OF VISITING OTHER UNIVERSITIES OR LIBRARIES WITHIN THE UNITED KINGDOM; (II) TO ADVANCE THE EDUCATION OF POSTGRADUATE STUDENTS REGISTERED AT UNIVERSITIES ELSEWHERE WITHIN THE EUROPEAN UNION IN THE STUDY OF AND RESEARCH INTO THE ACIENT WORLD BY ASSISTING SUCH STUDENTS WITH THE COST OF VISITING UNIVERSITIES WITHIN THE UNITED KINGDOMMM
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WITHIN THE EUROPEAN UNION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MERTON COLLEGE
MERTON STREET
OXFORD
OX1 4JD
- Ffôn:
- 01865276281
- E-bost:
- secretary@thomaswiedemann.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window