CHIPPING CAMPDEN SURGERY FRIENDS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's main activity is to provide health related equipment and services for the benefit of the local residents of Chipping Campden and the surrounding area, including the patients of the local surgery. This includes the provision of equipment and health related services but not in substitution of anything that should normally be provided by any statutory body or the local surgery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- CAMPDEN SURGERY FRIENDS (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFREY PRICE | Cadeirydd | 02 August 2021 |
|
|
||||
STEFAN DAY | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Susan Pritchard | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET LUMSDON | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|||||
Mark James Reckitt | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
The Hon Jane Maureen Therese Glennie | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Vienneta HANCOCK | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £754 | £1.10k | £101 | £1.21k | £1.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £714 | £0 | £3.89k | £4.18k | £1.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ebrill 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 31 OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS, PAIN AND DISTRESS AND THE PROTECTION AND PROMOTION OF HEALTH, AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, PROVIDING OR IMPROVING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF IMPROVEMENT OF MEDICAL AND SURGICAL SUPPLIES, SERVICES, TRAINING AND MATERIALS (INCLUDING ARTICLES FOR USE IN THE IMPROVEMENT OF THE GENERAL COMFORT OF PATIENTS) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BUT ESPECIALLY FOR THE BENEFIT OF THE PATIENTS OF CHIPPING CAMPDEN SURGERY. PROVIDED ALWAYS THAT THE PERFORMANCE OF ANY ACT BY THE CHARITY IN THE ACHIEVEMENT OR PROMOTION OF THE OBJECTS SHALL ONLY ENHANCE (AND NOT REPLACE OR BE IN SUBSTITUTION FOR) ANYTHING FOR WHICH PROVISION IS MADE BY STATUTORY AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE GLOUCESTERSHIRE, WARWICKSHIRE AND WORCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evergreens
Station Road
CHIPPING CAMPDEN
Gloucestershire
GL55 6HY
- Ffôn:
- 01386841386
- E-bost:
- price.evergreens@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window