Society of the Friends of the Royal Artillery Museum

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support to the Collections of the Royal Artillery through grant provision from membership subscriptions and donations and with occasional assistance with volunteer support to the fabric of the Collections and photographing Collection items.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF FIREPOWER (Enw gwaith)
- THE SOCIETY OF FRIENDS OF FIREPOWER (Enw blaenorol)
- THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE ROYAL ARTILLERY COLLECTIONS (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Edward Cattermole | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Major Rick Hatton | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
Mr Len Duvall | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
Colonel PETER BROWNLOW WILLIAMS OBE | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|||||
Colonel John David Wilson | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
PHILIP JOBSON | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.44k | £4.01k | £3.31k | £3.14k | £3.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78k | £167 | £207 | £4.52k | £5.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Ebrill 2021 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 DEC 2001 AS AMENDED ON 18 JUN 2002 AS AMENDED ON 21 SEP 2004 AS AMENDED ON 23 NOV 2016 as amended on 19 May 2022 as amended on 19 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST THE CHARITABLE WORK OF THE ROYAL ARTILLERY MUSEUM KNOWN AS FIREPOWER
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Beechcroft
Bourton
GILLINGHAM
Dorset
SP8 5BJ
- Ffôn:
- 01747840220
- E-bost:
- peterwilliams53@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window