Hanes ariannol NEW CHAMBER OPERA

Rhif yr elusen: 1095069
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.28k £29.50k £30.97k £41.91k £48.74k
Cyfanswm gwariant £11.74k £22.72k £10.41k £28.03k £36.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A