FAITH IN ACTION MERTON HOMELESSNESS PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Faith In Action Merton Homelessness Project operates a Drop-In centre for street sleepers and the vulnerably housed, offering friendship, hot meals, showers, washing machine, fresh clothes and help with moving on. It also provides accommodation in a Winter NIght Shelter.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £96,722 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
340 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Merton
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155031 MERTON VINEYARD CHURCH
- 12 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- FAITH IN ACTION MERTON HOMELESSNESS PROJECT (Enw blaenorol)
- MERTON FAITH IN ACTION HOMELESSNESS PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Eugene McAlister | Cadeirydd | 06 May 2021 |
|
|
||||
Kevin Laws | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Martin Robert Bushaway | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Jane Bush | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
TALAT MALIK | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Caroline Ewart | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Carol Susan Graves | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Robin Napier Goodchild | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Clive Douglas | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Barry Angel | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Richard Rawes | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.28k | £215.15k | £122.57k | £199.74k | £258.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.51k | £168.26k | £175.22k | £214.65k | £291.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £34.69k | £96.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Chwefror 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Chwefror 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/01/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/12/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 MAR 2016 as amended on 19 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND DISTRESS IN THE LONDON BOROUGH OF MERTON AND ITS ENVIRONS THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION,ADVICE AND SUPPORT TO PERSONS WHO ARE HOMELESS OR VULNERABLY HOUSED,SUFFERING FROM ADVERSE CIRCUMSTANCES AND IN NEED OF HELP IN ACQUIRING A SETTLED WAY OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wimbledon Guild of Social Welfare
Guild House
30-32 Worple Road
LONDON
SW19 4EF
- Ffôn:
- 07843 280 419
- E-bost:
- team@mertonfaithinaction.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window