ROMNEY MARSH COMMUNITY HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Day Centre for people over 50 in Romney Marsh Providing health and well-being services including chiropody clinics; hearing clinics; rehabilitation support; NHS clinics fitness classes; catering and community meals; home support; information and advice; transport; activities and events; operate dementia cafes across Romney Marsh; provide Cancer counselling; integrate with NHS GP Surgery
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£791,851
Roddion a chymynroddion | £30.53k | |
Weithgareddau elusennol | £714.10k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £24.03k | |
Buddsoddiadau | £3.83k | |
Arall | £19.37k |
Cyfanswm gwariant:
£779,335
Codi arian | £3.20k | |
Weithgareddau elusennol | £146.36k | |
Arall | £629.78k |
£3,825 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £380,372 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £632.98k | |
Gwariant elusennol | £146.36k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £12.52k |
Codi arian a Arall Gwariant | £632.98k | |
Gwariant elusennol | £146.36k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £16.34k |
Pobl

30 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 30 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1184239 THE CORDON CHARITY
- 12 Awst 2002: Cofrestrwyd
- ROMNEY MARSH DAY CENTRE (AGE CONCERN) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Gowing | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Peter Charles Webb | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Marion Howard-Healy | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Amanda Clayson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Polly Rolfe | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Judy Oliver | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Roger Arthur Joynes | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Neil James McClure | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Valerie Anne Butt | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Cllr Mrs Constance Metcalfe | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Carole Waters | Ymddiriedolwr | 21 November 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £480.34k | £759.87k | £551.80k | £610.66k | £791.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.54k | £543.26k | £593.27k | £675.76k | £779.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £152.00k | £145.29k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £192.61k | £365.76k | £31.19k | £34.21k | £380.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £580.11k | £326.39k | £329.30k | £30.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £900 | £880 | £1.33k | £24.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £167.71k | £223.87k | £276.82k | £714.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £738 | £659 | £1.72k | £3.83k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £1.50k | £19.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £543.26k | £591.91k | £140.80k | £146.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £1.36k | £0 | £3.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.82k | £18.30k | £15.24k | £7.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £534.96k | £629.78k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £711.21k | £711.13k | £728.72k | £741.56k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £394.91k | £332.87k | £249.02k | £329.43k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £50.10k | £29.45k | £28.29k | £109.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Chwefror 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Chwefror 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 18TH MARCH 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED ON THE 15TH NOVEMBER 2006. as amended on 21 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE TO PROMOTE THE CARE OF OLDER PEOPLE IN ANY MANNER WHICH IS NOW OR IN THE FUTURE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE SHEPWAY DISTRICT COUNCIL AREA OF ROMNEY MARSH (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT").
Maes buddion
KENT - SHEPWAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROMNEY MARSH COMMUNITY HUB
Sunflower House
Rolfe Lane
NEW ROMNEY
TN28 8JR
- Ffôn:
- 01797363888
- E-bost:
- hello@rmch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window