Hanes ariannol FIRE FIGHTERS CHARITY

Rhif yr elusen: 1093387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.97m £8.27m £9.56m £9.65m £10.11m
Cyfanswm gwariant £9.95m £8.74m £9.84m £11.94m £11.73m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £793.49k £1.13m £66.61k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.59m £5.57m £5.82m £5.59m £5.98m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.86m £2.20m £3.20m £3.48m £3.55m
Incwm - Weithgareddau elusennol £145.70k £137.08k £130.85k £130.47k £25.39k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £360.32k £359.59k £404.06k £443.72k £548.90k
Incwm - Arall £7.95k £0 £5.44k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £812.17k £567.73k £1.19m £843.66k £725.21k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.77m £6.13m £6.42m £8.15m £8.49m
Gwariant - Ar godi arian £3.19m £2.61m £3.42m £3.78m £3.24m
Gwariant - Llywodraethu £50.18k £31.53k £35.76k £44.09k £78.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £85.00k £86.40k £97.34k £89.68k £100.31k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0