WORTH SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the Charity are to educate pupils within the Benedictine Tradition and to support the work of Worth Abbey (charity number 1093913).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£20,455,187
Roddion a chymynroddion | £241.58k | |
Weithgareddau elusennol | £19.55m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £98.30k | |
Arall | £562.33k |
Cyfanswm gwariant:
£19,278,345
Codi arian | £359.50k | |
Weithgareddau elusennol | £18.92m | |
Arall | £0 |
-£53,545 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £359.50k | |
Gwariant elusennol | £18.92m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.18m |
Pobl

275 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 17 |
£70k i £80k | 22 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084948 THE WORTHIANS CHARITABLE TRUST
- 24 Medi 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Fletcher | Cadeirydd | 17 October 2014 |
|
|
||||
Christopher McCourt | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Laurence Bosshard | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Cameron Pyke | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
George Fitzsimons | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rev MARTIN MCGEE | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rev Peter Williams | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Geri John-Paul Silverstone | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Rev John Douglas Barrett | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
Alison Palmer | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Brenda Alleyne | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Mary Coller | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
DR Bridget Dolan | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
TIMOTHY PETHYBRIDGE | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
Peter Green | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.50m | £15.33m | £14.85m | £18.98m | £20.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.09m | £14.85m | £14.28m | £17.97m | £19.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £590.14k | £205.03k | £138.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £402.59k | £85.29k | £181.02k | £394.82k | £241.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £414.79k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.07m | £14.61m | £14.39m | £17.48m | £19.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.45k | £22.00k | £21.41k | £109.20k | £98.30k | |
|
Incwm - Arall | £11.02k | £611.30k | £257.80k | £574.68k | £562.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.98m | £14.57m | £14.01m | £16.97m | £18.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.43k | £279.55k | £273.53k | £1.00m | £359.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £117.02k | £13.07k | £38.13k | £18.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.00k | £2.89k | £3.51k | £0 | £4.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £263.38k | £642.87k | £481.79k | £32.57m | £516.07k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £459.33k | £317.88k | £741.43k | £4.86m | £973.60k | |
|
Cyfanswm asedau | £8.12m | £8.23m | £9.22m | £5.86m | £11.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £7.79m | £7.67m | £8.25m | £13.20m | £8.63m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 3 JULY, 2002 AS AMENDED BY RESOLUTION OF 12 DECEMBER 2008. as amended on 28 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
(1)THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION; (2)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE BENEDICTINE TRADITION AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY RUNNING A SCHOOL KNOWN AS WORTH SCHOOL; AND (3)TO SUPPORT THE WORK OF WORTH ABBEY.
Maes buddion
WEST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Worth School
Paddockhurst Road
Turners Hill
Crawley
RH10 4SD
- Ffôn:
- 01342710200
- E-bost:
- information@worth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window