Ymddiriedolwyr JENNYRUTH WORKSHOPS LTD

Rhif yr elusen: 1093957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Don Grundy Cadeirydd 31 January 2017
Dim ar gofnod
Jason Lewis Ymddiriedolwr 03 February 2025
Dim ar gofnod
Stuart Gill Ymddiriedolwr 03 February 2025
Dim ar gofnod
Philip Newton Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Deborah Sleep Ymddiriedolwr 14 December 2022
Dim ar gofnod
Dr Robert Stewart Jones Ymddiriedolwr 19 November 2019
GREAT OUSEBURN VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ELSY Ymddiriedolwr 31 January 2017
RIPON MUNICIPAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser