Hanes ariannol THE PROCLAMATION TRUST

Rhif yr elusen: 1094952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £695.28k £1.35m £897.88k £1.45m £69.27k
Cyfanswm gwariant £846.26k £3.05m £1.53m £6.15m £191.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.95k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £142.95k £430.47k £150.36k £619.42k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.95k £57.70k £111.85k £92.62k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £469.89k £855.11k £618.75k £734.69k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £53.05k £2.81k £16.93k £8.01k N/A
Incwm - Arall £12.44k £6.95k £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £263.00k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £468.18k £3.05m £1.53m £6.15m N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £2.50k £2.40k N/A
Gwariant - Llywodraethu £9.65k £12.26k £20.90k £51.02k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £378.08k £0 £0 £0 N/A