Hanes ariannol COMET CHARITIES LTD

Rhif yr elusen: 1097871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.39m £2.30m £2.51m £2.36m £2.39m
Cyfanswm gwariant £2.38m £2.20m £2.74m £2.53m £2.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.39m £2.30m £2.51m £2.36m £2.39m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £100 £47 £570 £35 £17
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.34m £2.20m £2.72m £2.49m £2.28m
Gwariant - Ar godi arian £41.25k £3.06k £16.44k £41.62k £54.45k
Gwariant - Llywodraethu £11.10k £6.36k £11.09k £11.45k £8.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.20m £2.10m £2.60m £2.31m £2.16m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0