THE PERRY FAMILY CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Small grants to meet special needs and to support education, training and the arts in the West Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR MICHAEL PERRY GBE | Cadeirydd |
|
||||||||
LADY JOAN MARY PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
WILLIAM BRIAN STALLARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
CAROLYN CLARE EYTON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.50k | £4.67k | £24.60k | £59.65k | £17.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.01k | £23.69k | £30.50k | £33.91k | £53.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE IN CASES OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE WEST MIDLANDS 2. TO PROVIDE RELIEF OR SUPPORT FOR PERSONS RESIDING AT OR RECEIVING CARE OR TREATMENT IN ANY HOSPICE OR HOME FOR THOSE WHO ARE HANDICAPPED OR TERMINALLY ILL OR ELDERLY OR INFORM OR ON THEIR DISCHARGE WHO ARE SICK. CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE 3. TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF CHILDREN ATTENDING A SCHOOL OF ANY DENOMINATION IN THE WEST MIDLANDS 4. TO AWARD SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY OR OTHER EDUCATION ESTABLISHMENT APPROVED BY THE TRUSTEES TO PERSONS UNDER TWENTY-FIVE YEARS OF AGE WHO, OR WHOSE PARENTS OR GUARDIANS, ARE RESIDENT IN THE WEST MIDLANDS OR WHO ARE ATTENDING OR WHO HAVE FOR NOT LESS THAN THREE YEARS ATTENDED AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN THE WEST MIDLANDS AND WHO ARE IN NEED OR FINANCIAL ASSISTANCE AND TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO SUCH PERSONS ON LEAVING SCHOOL, UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT TO PREPARE THEM FOR OR ASSIST THEIR ENTRY INTO A TRADE PROFESSION OR SERVICE AND TO AWARD TO SUCH PERSONS GRANTS OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO ENABLE THEM TO TRAVEL WHETHER IN THE UNITED KINGDOM OR ABROAD IN FURTHERANCE OF THEIR EDUCATION AND OTHERWISE TO FURTHER THE EDUCATION OF SUCH PERSONS 5. TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PERSONS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED 6. TO SUPPORT THE ARTS IN THE WEST MIDLANDS, IN PARTICULAR BY MAKING GRANTS TO INSTITUTIONS AND BY PROMOTING PUBLIC EXHIBITIONS , LECTURES, CONCERTS, RECITALS AND OTHER EVENTS
Maes buddion
PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRIDGES STONE MILL
BRIDGES STONE
ALFRICK
WORCESTER
WR6 5HR
- Ffôn:
- 01886833290
- E-bost:
- Perrytrust@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window