LINCOLN COLLEGE OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal focus of the College's activities is on its academic work: that is, high quality research and the education of new generations of students in a range of subject areas. The College provides facilities for study, in the form of teaching and seminar rooms, lecture theatres, a Library and co-operative access to the laboratory and other facilities provided by Oxford University.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£14,738,000
Roddion a chymynroddion | £3.85m | |
Weithgareddau elusennol | £7.10m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £310.00k | |
Buddsoddiadau | £2.68m | |
Arall | £805.00k |
Cyfanswm gwariant:
£16,488,000
Codi arian | £2.49m | |
Weithgareddau elusennol | £13.70m | |
Arall | £296.00k |
£30,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.79m | |
Gwariant elusennol | £13.70m |
Pobl

136 Gweithwyr
31 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£80k i £90k | 10 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
- LINCOLN COLLEGE (Enw gwaith)
- THE COLLEGE OF THE BLESSED MARY AND ALL SAINTS IN THE UNIVERSITY OF OXFORD (Enw gwaith)
- THE WARDEN OR RECTOR AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE BLESSED MARY AND ALL SAINTS, LINCOLN, IN THE UNIVERSITY OF OXFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
31 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR HENRY RUXTON WOUDHUYSEN | Cadeirydd | 12 December 2013 |
|
|
||||||
Dr PETER SARKIES | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Dr CHRISTOPHE SCHMITT-MAASS | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Dr JONG PHIL PARK | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||||
Dr JOSHUA BENNET | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Dr LYDIA MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||||
Dr KIMBERELY PALLADINO | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Dr ANDREAS TELEVANTOS | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||||
Dr JODY LAPORTE | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
Dr ALEXANDER PRESCOTT-COUCH | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
Dr LUCY WOODING | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||
PROFESSOR PEDRO CARVALHO | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||||
ALEX DOMINIC SPAIN | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||||
Dr PAUL NICHOLAS STAVRINOU | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||
Dr Aleksei Parakhonyak | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||||
Dr DANIELA OMLOR | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||||
PROFESSOR MATTHEW FREEMAN | Ymddiriedolwr | 18 December 2013 |
|
|||||||
PROFESSOR STEFAN ENCHELMAIER | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|||||||
SUSAN ROSEMARY HARRISON | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||||
Dr TIMOTHY MICHAEL | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||||
Dr QIAN WANG | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||||
Dr DOMINIC JOSEPH ROBERT VELLA | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||||
Dr PETER MCCULLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr DAVID VAUX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PROFESSOR DAVID ANTHONY HILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr PEREGRINE LEE GAUCI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MARIA STAMATOPOULOU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MICHAEL WILLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr NIGEL EMPTAGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr RADU COLDEA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr EDWARD NYE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.07m | £15.40m | £22.06m | £16.32m | £14.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.97m | £11.49m | £13.44m | £15.53m | £16.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.17m | £7.69m | £14.35m | £7.01m | £3.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £246.00k | £111.00k | £71.00k | £233.00k | £310.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.71m | £4.86m | £5.15m | £6.25m | £7.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.79m | £2.95m | £8.72m | £3.59m | £1.23m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.94m | £2.44m | £2.01m | £2.79m | £2.68m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £309.00k | £481.00k | £46.00k | £805.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.38m | £4.74m | £943.45k | £3.42m | £2.62m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.18m | £9.56m | £10.27m | £13.43m | £13.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.55m | £1.89m | £3.09m | £1.87m | £2.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £412.00k | £428.00k | £1.96m | £419.00k | £437.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £937.00k | £847.00k | £2.59m | £876.00k | £1.79m | |
|
Gwariant - Arall | £237.00k | £42.00k | £76.00k | £225.00k | £296.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £30.92m | £36.95m | £40.37m | £39.49m | £39.61m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £140.75m | £139.11m | £168.43m | £175.62m | £172.78m | |
|
Cyfanswm asedau | £24.49m | £19.56m | £11.00m | £10.30m | £6.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.64m | -£1.77m | -£1.35m | -£2.27m | -£1.84m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £32.90m | £32.44m | £32.75m | £32.08m | £27.24m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Mehefin 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2019
(Mae'r cyfrifon |
11 Mehefin 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FOUNDATION DOCUMENT FROM 1427, THE BISHOPS STATUTES OF 1478 AND STATUTES LAST AMENDED IN 2003
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, STUDY AND RESEARCH IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION, SUPPORT AND MAINTENANCE OF A COLLEGE IN OXFORD. 2. THE ADVANCEMENT OF RELIGION INCLUDING THE PROVISION AND SUPPORT OF A CHAPEL IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND. [UNEM COLLEGIUM AD EXALTIONEM FIDEI ORTHODOXAE ET PROFECTUM SANAE DOCTRINE]
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LINCOLN COLLEGE
TURL STREET
OXFORD
OX1 3DR
- Ffôn:
- 01865279800
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window