Hanes ariannol SWARTHMORE EDUCATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1094451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.56m £1.50m £1.61m £1.76m £1.94m
Cyfanswm gwariant £1.55m £1.51m £1.71m £1.83m £1.93m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.15m £1.24m £1.33m £1.41m £1.53m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £107.30k £126.12k £1.47k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £111.27k £202.75k £23.81k £24.36k £104.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £62.48k £4.34k £80.33k £119.92k £117.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.38m £1.28m £1.50m £1.60m £1.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £9.03k £11.23k £3.13k £13.54k £2.93k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.46m £1.47m £1.63m £1.74m £1.84m
Gwariant - Ar godi arian £91.26k £46.95k £74.44k £87.18k £88.92k
Gwariant - Llywodraethu £49.78k £55.71k £69.67k £70.86k £80.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0