Hanes ariannol SPURGEONS COLLEGE

Rhif yr elusen: 1096721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.32m £1.87m £1.19m £1.24m £1.11m
Cyfanswm gwariant £1.92m £2.29m £2.30m £3.30m £3.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £61.58k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £338.57k £774.06k £184.36k £276.99k £97.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £138.08k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £890.49k £973.93k £886.45k £802.07k £819.44k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £17.69k £16.56k £16.58k £24.64k £55.64k
Incwm - Arall £76.61k £109.07k £104.66k £0 £139.88k
Incwm - Cymynroddion £83.94k £574.52k £32.41k £101.14k £20.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.89m £2.27m £2.27m £3.23m £3.26m
Gwariant - Ar godi arian £28.05k £23.65k £24.68k £66.51k £88.15k
Gwariant - Llywodraethu £16.49k £17.24k £37.87k £36.72k £37.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.09k £7.17k £7.60k £7.03k £7.18k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0