COMPASSION IN WORLD FARMING INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our activities include: - Strengthening EU legislation and enforcement on animal welfare. - Persuading food companies to sell higher welfare products across their entire product ranges. - Enabling consumers to make higher welfare food choices. - Persuading intergovernmental agencies to adopt higher welfare policies. - Supporting producers who champion higher welfare practices.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£11,912,432
Roddion a chymynroddion | £11.55m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £186.65k | |
Buddsoddiadau | £177.29k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£16,262,551
Codi arian | £4.06m | |
Weithgareddau elusennol | £12.21m | |
Arall | £0 |
-£37,318 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.06m | |
Gwariant elusennol | £12.21m |
Pobl

170 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 11 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 3 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Ireland
- Sbaen
- Tsieina
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 327829 THE JUNE STEVENS FOUNDATION
- 16 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- CIWF TRUST (Enw gwaith)
- COMPASSION IN WORLD FARMING (Enw blaenorol)
- COMPASSION IN WORLD FARMING TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE JAMES | Cadeirydd | 27 July 2006 |
|
|||||
Varda Mehrotra | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
MARK WATTS | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Ria Rehberg | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Professor Joy Carter | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|||||
Joyce Mary D'Silva | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||
SIR DAVID CHRISTOPHER ANDREW MADDEN | Ymddiriedolwr | 23 July 2010 |
|
|
||||
SARAH PETRINI | Ymddiriedolwr | 31 March 2005 |
|
|||||
MR TEDDY BOURNE | Ymddiriedolwr | 14 November 2002 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.57m | £12.43m | £14.03m | £13.17m | £11.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.27m | £10.25m | £11.63m | £14.75m | £16.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £129.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.29m | £12.18m | £13.78m | £12.85m | £11.55m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £133.82k | £152.45k | £154.25k | £143.95k | £186.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.21k | £5.35k | £1.72k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £137.42k | £85.74k | £82.44k | £161.65k | £177.29k | |
|
Incwm - Arall | £7.46k | £7.46k | £7.46k | £12.46k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.78m | £4.20m | £3.57m | £3.38m | £2.51m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.00m | £7.47m | £8.45m | £11.28m | £12.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.27m | £2.78m | £3.18m | £3.47m | £4.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.86k | £110.77k | £169.31k | £375.73k | £242.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £116.01k | £158.31k | £200.12k | £176.42k | £30.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.35k | £39.55k | £34.63k | £35.10k | £33.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.48k | £0 | £0 | £0 | £23.53k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.78m | £4.77m | £6.79m | £6.36m | £3.85m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.79m | £6.45m | £7.14m | £5.96m | £4.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £617.79k | £890.45k | £1.22m | £1.49m | £1.48m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 NOV 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 JUL 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 NOV 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 APR 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 JUL 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 JUL 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 SEP 2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05 JUL 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 JAN 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 SEP 2024 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 DEC 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: (A) TO PREVENT AND ALLEVIATE CRUELTY TO FARMED AND OTHER ANIMALS; AND (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC CONCERNING THE CARE AND TREATMENT OF ANIMALS AND TO PROMOTE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN ANIMAL SENTIENCE, ETHOLOGY, THE IMPLICATIONS OF FARMING PRACTICES ON HUMAN HEALTH AND ECOLOGY, INCLUDING THE STUDY OF HUMANITY’S ACTIVITIES AND THE RELATIONSHIP OF THOSE ACTIVITIES TO THE BIOSPHERE OF THE EARTH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COMPASSION IN WORLD FARMING
RIVER COURT
MILL LANE
GODALMING
GU7 1EZ
- Ffôn:
- 01483521953
- E-bost:
- compassion@ciwf.org
- Gwefan:
-
ciwf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window