Hanes ariannol WORTHING COMMUNITY PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1098284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.43k £56.92k £45.07k £44.58k £33.79k
Cyfanswm gwariant £53.92k £39.00k £56.18k £51.61k £33.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.18k £7.92k £9.20k £12.78k £10.93k