Hanes ariannol THE CLUSTER CARE GROUP

Rhif yr elusen: 1100948
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.40k £6.58k £8.20k £13.40k £8.72k
Cyfanswm gwariant £12.92k £6.15k £12.07k £19.18k £17.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A N/A N/A N/A