Hanes ariannol SURREY CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND LIMITED

Rhif yr elusen: 1106245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.55k £50.96k £32.82k £157.85k £39.31k
Cyfanswm gwariant £58.68k £67.72k £34.44k £25.49k £35.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A