Hanes ariannol NUFFIELD COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Rhif yr elusen: 1137506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.08m £11.89m £46.50m £13.83m £14.49m
Cyfanswm gwariant £12.16m £12.81m £49.26m £16.86m £11.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £50.00k £51.00k £50.00k £23.00k £45.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £270.00k £357.00k £405.00k £272.00k £1.21m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £32.37m £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.81m £1.39m £1.84m £2.04m £2.22m
Incwm - Gwaddolion £268.00k £354.00k £392.00k £270.00k £1.21m
Incwm - Buddsoddiad £10.09m £10.45m £12.27m £11.79m £12.27m
Incwm - Arall £176.00k £51.00k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.10m £9.26m £13.33m £12.57m £7.90m
Gwariant - Ar godi arian £3.05m £3.55m £35.72m £4.29m £3.95m
Gwariant - Llywodraethu £19.00k £19.00k £23.00k £28.00k £37.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £2.83m £3.31m £3.07m £4.00m £3.70m
Gwariant - Arall £0 £0 £208.00k £0 £0