TEACH FIRST

Rhif yr elusen: 1098294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Teach First is a charity working for equality of education throughout England and Wales. In order to work towards this the charity is building a movement of leaders who are changing lives within classrooms, schools and across society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dame Vivian Hunt DBE Cadeirydd 07 November 2019
THE BRITISH MUSEUM FRIENDS
Derbyniwyd: Ar amser
Alison Michelle Maria Duncan Ymddiriedolwr 11 May 2024
Dim ar gofnod
Helen Weir Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Nabila Jiwa Ymddiriedolwr 05 June 2023
Dim ar gofnod
Clare Gilmartin Ymddiriedolwr 01 February 2023
Dim ar gofnod
Humphrey William Battcock Ymddiriedolwr 12 December 2022
CENTRE FOR HOMELESSNESS IMPACT
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSTITUTE FOR RESEARCH IN SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Carole Samantha Twiselton Ymddiriedolwr 01 December 2022
NOW TEACH
Derbyniwyd: Ar amser
Lord Jonathan Andrew Kestenbaum Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Paul Robert Geddes Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Richard Mark Taylor Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Djamila Leila Andrea Boothman Ymddiriedolwr 20 June 2022
Dim ar gofnod
Tom Harbour Ymddiriedolwr 08 April 2021
Dim ar gofnod
Nicholas Robson Owen Ymddiriedolwr 13 July 2020
MACMILLAN CANCER SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £53.08m £56.53m £70.02m £67.72m £63.48m
Cyfanswm gwariant £57.58m £56.43m £69.76m £67.29m £64.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £32.23m £35.89m £43.87m £40.71m £41.29m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £25.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £6.93m £7.09m £8.30m £10.01m £7.68m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £190.00k £43.00k £418.00k £478.00k £471.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £45.81m £49.24m £61.23m £57.18m £54.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £147.00k £149.00k £65.00k £56.00k £394.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £55.35m £54.47m £67.23m £64.76m £61.59m
Gwariant - Ar godi arian £2.23m £1.96m £2.54m £2.53m £3.24m
Gwariant - Llywodraethu £205.00k £271.00k £437.00k £287.00k £283.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.75m £321.00k £383.00k £266.00k £294.00k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £43.03m £49.33m £52.79m £43.19m £34.90m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 -£739.00k £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £33.11m £37.15m £41.16m £31.00m £24.09m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 14 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 14 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 14 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 14 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 28 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 28 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 11 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 11 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Teach First
6 Mitre Passage
Greenwich
LONDON
SE10 0ER
Ffôn:
02038628000