Hanes ariannol TONBRIDGE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1097977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.40m £33.78m £50.08m £43.42m £45.73m
Cyfanswm gwariant £31.20m £29.83m £37.77m £41.41m £43.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £992.98k £1.14m £21.00k £3.00k £8.20k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.10m £4.08m £11.20m £2.59m £932.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.22m £872.36k £2.39m £2.89m £3.04m
Incwm - Weithgareddau elusennol £25.96m £28.74m £36.40m £37.71m £41.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £127.43k £90.04k £81.65k £234.15k £487.37k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £49.00k £115.14k £52.40k £132.50k £18.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £29.07m £28.67m £36.23m £39.64m £41.48m
Gwariant - Ar godi arian £2.13m £1.16m £1.53m £1.77m £2.27m
Gwariant - Llywodraethu £249.75k £269.73k £341.15k £357.80k £519.87k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £28.64k £29.26k £30.40k £32.71k £35.69k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0