Hanes ariannol CHOFETZ CHAIM TRUST FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1098839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.83k £106.09k £108.48k £113.76k £124.54k
Cyfanswm gwariant £96.92k £108.40k £109.46k £110.03k £121.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A