Hanes ariannol THE BRADBURY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1098592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £16.02k £9.22k £8.99k £14.77k
Cyfanswm gwariant £11.86k £15.78k £12.84k £8.73k £40.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A