THE PRAYER BOOK SOCIETY

Rhif yr elusen: 1099295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotes use and understanding of the Book of Common Prayer centrally to worship and doctrine of the Church of England (and other Anglican tradition Churches) and its use for regular worship including main Sunday services and occasional services e.g. Baptism, Confirmation, weddings, funerals. Works to ensure that all ordinands are familiar with it and to introduce it to children and young people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £332,130
Cyfanswm gwariant: £407,866

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BRADLEY FRANCIS SMITH Cadeirydd 26 September 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALDINGBOURNE BARNHAM AND EASTERGATE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Theresa Helena Nancy Kuin Lawton Ymddiriedolwr 11 September 2021
THE CATHEDRAL CHURCH OF THE HOLY TRINITY AND OF SAINT PETER AND SAINT PAUL AND OF SAINT SWITHUN OF WINCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Rebecca Jane Swyer Ymddiriedolwr 23 February 2021
ST AUGUSTINE'S COLLEGE OF THEOLOGY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Adam Gaunt Ymddiriedolwr 26 September 2020
TOGETHER MIDDLESBROUGH AND CLEVELAND
Derbyniwyd: Ar amser
MIDDLESBROUGH FOOTBALL CLUB FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Hancock Ymddiriedolwr 26 September 2020
Dim ar gofnod
Fiona Rosen Ymddiriedolwr 16 May 2020
THE PORTSMOUTH BRANCH OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH REGION OF THE INTERNATIONAL ECUMENICAL FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan David Riding Ymddiriedolwr 16 August 2019
Dim ar gofnod
Iain Richard Johnson Milne Ymddiriedolwr 08 September 2017
Dim ar gofnod
The Revd Dr Daniel Robert Newman Ymddiriedolwr 09 September 2016
Dim ar gofnod
Rev Stephen Edmonds Ymddiriedolwr 09 September 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIMBLEDON
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL MEITNER Ymddiriedolwr 30 September 2011
THE LEVANTINE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH ALL SAINTS, SOUTH KENSINGTON
Derbyniwyd: 6 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £299.08k £210.03k £1.04m £235.35k £332.13k
Cyfanswm gwariant £282.19k £230.31k £267.78k £362.62k £407.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £979.52k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £21.85k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £1.85k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £32.61k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £834.21k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £212.04k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £55.74k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £17.30k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £12.95k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED JUNE 1983, AS AMENDED 30 JUNE 1990 AS AMENDED 31 OCTOBER 1992 AND 18 JUNE 1994 AS AFFECTED BY A UNITING DIRECTION MADE UNDER S.96 OF THE CHARITIES ACT 1993 AND DATED 24 APRIL 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION (ACCORDING TO THE DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND AND OF OTHER CHURCHES IN THE ANGLICAN TRADITION).
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Hanes cofrestru
  • 02 Gorffennaf 2007 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE STUDIO
COPYHOLD FARM
LADY GROVE
GORING HEATH
READING
RG8 7RT
Ffôn:
01189842582