Ymddiriedolwyr FRIENDS OF MELBOURNE PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1104024

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon James Hughes | Cadeirydd | 10 September 2015 |
|
|||||||||
Glenn Crocker | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||||||
Alan Leslie Winfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||||||
Stephen Jeremy Webster | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||
Clive Robert Avery | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||
Judith Rosemary Baron | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||||
Philip Dobby | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||||||
Rosamund Mary Lott | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||||||
Sarah Kington | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||
WILLIAM WALTER RALEIGH KERR | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|||||||||
MATTHEW JAMES CHARLES NEEDHAM | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|||||||||
MR B S DOLLAMORE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
PROFESSOR JANET SPENCER PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
GRISELDA MARY KERR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROGER ANTHONY KINGTON FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.