VINEYARD CHURCHES UK AND IRELAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian faith including missionary activities in the United Kingdom and overseas, including, but not limited to, the planting of new churches. This is achieved by planting new churches to provide public Christian worship, propogate Christian beliefs to bring hope and reason to those in need, spread ethical values to society as a whole, and contribute to social action
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,709,941
Roddion a chymynroddion | £1.80m | |
Weithgareddau elusennol | £865.31k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £9.57k | |
Buddsoddiadau | £14.74k | |
Arall | £23.11k |
Cyfanswm gwariant:
£2,334,539
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.33m | |
Arall | £0 |
£14,737 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.33m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £375.40k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.33m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £390.14k |
Pobl

25 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1175242 THE ISLAND VINEYARD CHURCH
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155031 MERTON VINEYARD CHURCH
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155031 MERTON VINEYARD CHURCH
- 10 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178680 HERALD VINEYARD LIVERPOOL
- 02 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1189101 VINEYARD LINCOLN
- 04 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1063994 VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP OF POOLE
- 30 Medi 2003: Cofrestrwyd
- VCUK (Enw gwaith)
- VINEYARD (Enw gwaith)
- VINEYARD CHURCHES UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Nicholas John Harding | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||||
Joanna May Louise Frost | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||||
Audrenneive Alareen Farrell | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|||||||
CLIFFORD JOHN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||||
ROBERT ADAM BYK | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
||||||
CLIVE SILLITO | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.32m | £1.45m | £1.94m | £2.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.39m | £1.54m | £2.03m | £2.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36m | £1.06m | £0 | £0 | £1.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.07k | £12.54k | £6.09k | £4.26k | £9.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £281.46k | £238.77k | £1.44m | £1.92m | £865.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.27k | £5.39k | £2.15k | £2.33k | £14.74k | |
|
Incwm - Arall | £8.06k | £3.97k | £1.30k | £5.19k | £23.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.33k | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.39m | £1.54m | £2.03m | £2.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50 | £0 | £50 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £30.43k | £42.51k | £69.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.13k | £5.49k | £7.03k | £14.24k | £19.89k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £252.59k | £254.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.09m | £922.77k | £1.18m | £1.05m | £1.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £220.03k | £124.91k | £219.05k | £192.88k | £237.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JULY 2003, AS AMENDED BY CERTIFICATES OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 5 JAN 2005, 10 MARCH 2009 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 15 DEC 2009 as amended on 14 Feb 2020 as amended on 25 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
2. OBJECTS The objects of the Charity are: 2.1. The advancement of the Christian Faith including missionary activities in the United Kingdom and Overseas in particular (but without limitation) by: 2.1.1. Planting new Churches and organisations and congregations and building and maintaining an association of Vineyard Churches, being an organisation of churches based upon mutual agreements as to vision, mission and purpose voluntarily entered into by such churches, whilst committed to and modelled on the historic Vineyard convictions, values, priorities, practices and leadership standards; 2.1.2. Supporting and strengthening pastors of affiliated churches by providing pastoral care, relationship resources for ministry and a means of bringing biblical discipline, if needed; 2.1.3. Supporting and strengthening affiliated churches by providing general counsel, training materials and potential new or additional pastoral leadership; 2.1.4. Assisting affiliated churches in achieving their mission by providing assistance in defining, strategizing and implementing their mission, and by designing missions, strategies and outreaches in which they may join; 2.1.5. Planting and nurturing new churches which are committed to and model the Vineyard convictions, values, priorities, practices and leadership standards; 2.1.6. Bringing renewal to the larger Christian Church around the world, both through direct ministry and by example. 2.1.7. Providing relief for the poor and needy. 2.1.8. Documenting, recording and distributing by way of printed, audio, video, digital and electronic media, Christian Worship music written and composed primarily, but not exclusively, within affiliated churches of the Charity.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE UNITED KINGDOM (INCLUDING SCOTLAND, IRELAND AND CHANNEL ISLANDS) AND MISSIONARY SUPPORT ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Vineyard Churches UK & Ireland
Unit 8
K3 Business Park
200 Clough Road
HULL
HU5 1SW
- Ffôn:
- 01482462690
- E-bost:
- finance.legal@vcuki.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window