Ymddiriedolwyr BRITISH NEUROSCIENCE ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1103852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NARENDER RAMNANI Cadeirydd 26 April 2023
HOLY MISSION OF GURU NANAK
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Julie Williams Ymddiriedolwr 29 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Talitha Kerrigan Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Sarah Louise King PhD Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Professor Catherine Mary Bird Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Mark Edwin Walton Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Trevor John Bushell Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Michael Charles Ashby Ymddiriedolwr 20 May 2022
Dim ar gofnod
Professor Tara Leigh Spires-Jones Ymddiriedolwr 15 April 2021
THE GUARANTORS OF BRAIN
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Kevin Paul Cox Ymddiriedolwr 17 January 2014
Dim ar gofnod
Dr Manfred Berners Ymddiriedolwr 17 January 2014
Dim ar gofnod
Professor Alan Michael Palmer Ymddiriedolwr 17 January 2014
Dim ar gofnod