CENTRE OF HOPE

Rhif yr elusen: 1100325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing food and meals for the poor. Playground for children. Toiletries and showers. Assistance with medication. Spiritual help and guidance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £59,807
Cyfanswm gwariant: £94,793

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rwmania
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CENTRE OF HOPE - GLIA (Enw gwaith)
  • GLIA (Enw gwaith)
  • GOD'S LOVE IN ACTION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Graham Ronald Briscoe Cadeirydd 08 January 2014
GREAT SHELFORD FREE CHURCH (BAPTIST)
Derbyniwyd: Ar amser
ANITA CLAIRE HILLMAN Ymddiriedolwr 21 June 2012
Dim ar gofnod
PETER STUART BUTCHER Ymddiriedolwr 13 May 2011
Dim ar gofnod
NICHOLAS AVERY HILLMAN trustee Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GILL MARTIN Ymddiriedolwr
MID-WESSEX CAMPS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £82.41k £81.02k £98.18k £87.19k £59.81k
Cyfanswm gwariant £74.46k £79.75k £76.02k £89.42k £94.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 26 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 26 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 27 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 27 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 21 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 21 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
93 Clifton Road
Lossiemouth
IV31 6DP
Ffôn:
01343810748