Ymddiriedolwyr THE ROYAL ARMOURED CORPS MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1104235

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Matthew Wilkinson ADC | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Lt Col Sally Cadec JP DL | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Brigadier Henry David Allfrey MBE | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Colonel DAVID JAMES LORD SWANN CBE DL | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
JOHN HENRY EDWARD COLTON | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Brigadier Stephen James Branford White OBE | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Major General Simon John Malise Graham CB | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Mark David Powell | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
MAJOR MACNAMARA TD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.