Hanes ariannol IMKAAN

Rhif yr elusen: 1105976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £388.77k £1.61m £2.16m £2.12m £1.93m
Cyfanswm gwariant £284.86k £1.34m £1.00m £2.10m £1.17m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £51.67k N/A £167.08k £741.47k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £59.07k £0 £2.07m £1.89m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £57.72k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £1.48m £2.04m £53.95k £46.44k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £72.42k £58.43k £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £1.32m £1.00m £2.10m £1.17m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £28.68k £29.31k £40.86k £31.88k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £829.82k £0 £1.02m £304.22k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £28.68k £0 £0 £0