THE MAUSOLEA AND MONUMENTS TRUST

Rhif yr elusen: 1106634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Protecting and Preserving mausolea and monuments within the UK

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £9,349
Cyfanswm gwariant: £9,580

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IAN ALBERT JOHNSON Cadeirydd
THE FRIENDS OF KENSAL GREEN CEMETERY
Derbyniwyd: Ar amser
THE OXFORDSHIRE RECORD SOCIETY
Derbyniwyd: 36 diwrnod yn hwyr
BRIDPORT AREA DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Hankin Ymddiriedolwr 23 January 2025
FRIENDS OF CONAKRY REFUGEE SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Elizabeth Jane Blood Ymddiriedolwr 11 August 2023
Dim ar gofnod
Matthew John Saunders MBE Ymddiriedolwr 28 October 2021
FRANCIS COALES CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
John Arthur Annesley Goodall Ymddiriedolwr 22 January 2019
Dim ar gofnod
Katherine Anne Teresa Davey Ymddiriedolwr 22 January 2019
Dim ar gofnod
Michael Fox Ymddiriedolwr 22 November 2017
Dim ar gofnod
Thomas David Drysdale Ymddiriedolwr 07 September 2016
Dim ar gofnod
TIM SIMON IAN ELLIS Ymddiriedolwr 24 June 2012
Dim ar gofnod
ALEXANDER BAGNALL Ymddiriedolwr 24 June 2012
Dim ar gofnod
CHARLES PATRICK WAGNER Ymddiriedolwr
FRIENDS OF MARGRAVINE CEMETERY
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT HENRY HEATHCOTE Ymddiriedolwr
THE FARNHAM (BUILDING PRESERVATION) TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.73k £29.24k £21.98k £20.93k £9.35k
Cyfanswm gwariant £9.28k £45.35k £29.75k £17.30k £9.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BELFRY HOUSE
OLD LANE
DOCKENFIELD
FARNHAM
GU10 4HQ
Ffôn:
07517082846