POSTAL HERITAGE COLLECTION TRUST

Rhif yr elusen: 1102361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Educational charity working to make the Royal Mail Archive and the Postal Heritage Trust collection accessible as widely as possible.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE BRITISH POSTAL MUSEUM & ARCHIVE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Jane Wilkinson Cadeirydd 14 December 2023
NATIONAL COAL MINING MUSEUM FOR ENGLAND TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Jane Koppelmann Ymddiriedolwr 28 January 2025
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rachel Georgina Kuhn Ymddiriedolwr 28 January 2025
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ailbhe Mary McNabola Ymddiriedolwr 28 January 2025
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Daniel Richard Wolfe Ymddiriedolwr 28 January 2025
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Rowan Amsden Ymddiriedolwr 27 June 2024
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Laura Anne Wright Ymddiriedolwr 25 June 2018
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Ewart Walls Ymddiriedolwr 02 March 2018
THE BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM JOSEPH HAYNES
Derbyniwyd: Ar amser
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Claire Raikes Ymddiriedolwr 18 January 2017
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mike Russell Ymddiriedolwr 12 May 2015
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Gold Ymddiriedolwr 20 January 2014
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JULIAN BARKER Ymddiriedolwr 17 March 2011
POSTAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FIRST LUTON SEA SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.88k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Postal Museum
Calthorpe House
15-20 Phoenix Place
LONDON
WC1X 0DA
Ffôn:
03000300700