Hanes ariannol SOUTH HILL CENTRE

Rhif yr elusen: 1102820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £461.54k £450.26k £472.18k £527.69k £487.85k
Cyfanswm gwariant £457.90k £490.97k £481.59k £497.09k £495.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £22.98k N/A £117.95k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.80k £47.84k £187.11k £265.02k £103.45k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £358.28k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £2.65k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £164.18k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £149 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £2.43k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £497.09k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A