Hanes ariannol THE DISABLED RAMBLERS

Rhif yr elusen: 1103508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.49k £14.09k £14.41k £21.74k £20.11k
Cyfanswm gwariant £9.30k £13.77k £14.92k £26.79k £20.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.90k N/A